запишите десятичной записью число 23 миллиона 275 тысяч 649

запишите десятичной записью число 23 миллиона 275 тысяч 649

1 миллион + 3 миллиона: 2 миллиона = Hayoo berapa hasilnya​

1. 1 миллион + 3 миллиона: 2 миллиона = Hayoo berapa hasilnya​


1м + 3м : 2м =

1м + 3/2м = 5/2м = 2 1/2м

ответ: 2 1/2 миллиона

объяснение:

м = миллион

Hasilnya 2 stengah juta


2. 23. Hasil pengerjaan dari 352 - 242 adalah ..a. 649b. 676c. 1.201d. 1.801​


Jawaban:

kalau dikurang

352 - 242 = 110

kalau ditambah

352 + 242 = 594

Jawaban:

------- 110 -------

Penjelasan dengan langkah-langkah:

352

242

___ -

1 1 0


3. (-649+572)+858=...+...=​


Jawaban:

(-649 + 572)+858= (-77) + 858 = 781

(-649+572) + 858 =

     -77        + 858 =

-781

maap salah...


4. Quiz649⁴=2! Note:......​


☄ Math ☄

- - - - - - - - - - -

No.1

649⁴

= 649 × 649 × 649 × 649

= 421.201 × 421.201

= 177.410.282.401

No.2

2!

= 2 × 1

= 2

[tex]\colorbox{black}{\blue{\boxed{ \green{ \ \rm{ \: \: Answer \: By : \: L4zada \: \: }}}}} [/tex]

[tex] \large \tt \pink{jawaban}[/tex]

>> 649⁴

= 649 × 649 × 649 × 649

= 421.201 × 421.201

= 177.410.282.401

_________________________

>> 2!

= 2 × 1

= 2

[tex]\huge\tt\color{FF6666}{@}\color{FFB266}{m}\color{B2FF66}{a}\color{66FF66}{}\color{66FFFF}{za}\color{66B2FF}{ya}\color{6666FF}{ke}\color{B266FF}{ys}\color{FF66FF}{a}\color{FF66B2}{8}\color{FF9999}{1}\color{FFCC99}{}[/tex]


5. Quiz649³=10!Note:.....​


649³

= ( 649 × 649 ) × 649

= 421.201 × 649

= 273.359.449

[tex] - - - [/tex]

10!

= 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2

= 90 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2

= 720 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2

= 5.040 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2

= 30.240 × 5 × 4 × 3 × 2

= 151.200 × 4 × 3 × 2

= 604.800 × 3 × 2

= 1.814.400 × 2

= 3.628.800


6. Urutan pecahan dari yang terbesar 23/5 ; 275% ; 21/8 ; 2,8 adalah


Penjelasan dengan langkah-langkah:

23/5=4,6

275%=2,75

21/8=2,625

2,8

urutan:23/5,2,8,275%,21/8

semoga membantu

kunci

diubah menjadi desimal/persen

Jawaban ::

Penjelasan ::

23/5 • 275% • 21/8 • 2,8

Mengurutkan, agar lebih mudah kita ubah ke desimal

23/5 = 4,60

275% = 2,75

21/8 = 2,625

2,8 = 2,80

lalu di urutkan

4,60 2,80 2,75 2,625

23/5 2,8 275% 21/8


7. Quiz649⁴=480³=Note:......​


Jawaban:

» Eksponen

PENJELASAN :

Eksponen merupakan salah satu ilmu dalam matematika yang mengkalikan suatu bilangan sesuai banyak nilai pangkatnya misalnya :

2²

= 2 × 2

= 4

___________________________

649⁴

649 × 649 × 649 × 649

421.201 × 649 × 649

273.359.449 × 649

177.410.282.401

480³

480 × 480 × 480

230.400 × 480

110.592.000


8. Quiz649⁴=405³=Note:.......​


Jawaban:

649⁴

649×649×649× 649

: 177.410.282.401

405³

405×405×405

: 66.430.125

Penjelasan dengan langkah-langkah:

maaf kalau salah

Jawaban:

6494 = 649×649×649× 649 = 177.410.282.401

405³= 405x405x405 = 66.430.125

moga membantu


9. 649 euro = .... rupiah?


649×14.761=9579889
semoga membantu1 euro = 14.750
649 x 14.750 = 9.572.750

10. Hasil dari 20.748 - 3.853 +649 =​


Jawaban:

jadiiiiiuiiuu hasilnya 17. 541


11. Quiz649³=548⁴=Note:ehek²​


Jawaban:

1.273,359,449

2.90,182,492,416

CARA:

no 1.

649×649×649

=273,359,449

no 2

548×548×548×548

=90,182,492,416

maaf malo salah

semoga membantu ~_~

Jawaban:

649³= 649 × 649× 649=

421.201 × 649=

273.359.449

548⁴= 548×548 × 548×548 =

300.304× 548×548 =

164.566.592×548=

90.182.492.416

moga membantu

♡ ∩_∩

(„• ֊ •„)♡

┏ • UU • - • - • - • - • - • - • ღ❦ღ┓

by gapunya nama

┗ღ❦ღ • - • - • - • - • - • - • - •- • ┛


12. 649 di bulatkan menjadi​


Jawaban:

600

Penjelasan dengan langkah-langkah:

dibulatkan kebawah karena 4 < 5


13. kerjakan soal 9x30+649=


9 × 30 + 649
= 270 + 649
= 919= 9. 30 + 649
= 270 + 649
= 919

14. 125c*649 : 8516bsederhanakan​


Jawaban:

[tex]125c \times 649 \div 8516b[/tex]

[tex] \frac{125c \times 649}{8516} \times b[/tex]

[tex] \frac{125c \times 649b }{8516} [/tex]

[tex] \frac{81125cb}{8516} [/tex]

[tex] \frac{81125bc}{8516} [/tex]

Matematika

___________________

Penyelesaian

= 81.125bc/8.516


15. cara .649 – 22xC-14) adalah​


[tex]649 - 22 \times ( - 14) = [/tex]

[tex] = 649 - (22 \times ( - 14))[/tex]

[tex] = 649 - ( - 308)[/tex]

[tex]{ \boxed{ \pink{ \mathbf{ = 957}}}}[/tex]

kesimpulan :

jadi jawabannya adalah 957

16. Hasil 27x(-39)-(-1.728):16+296 A,739 B.649 C.-649 D.-739


Jawaban:

C. – 649

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex]27 \times ( - 39) - ( - 1728) \div 16 + 296 \\ = ( - 1053) - ( - 108) + 296 \\ = ( - 945) + 296 \\ = ( - 649)[/tex]


17. [tex]608 + 649[/tex]


608 + 649
= 1257

semoga membantu......

18. Quiz649⁴=380²=Note: :-:​


☄ Math ☄

- - - - - - - - - - -

649⁴

= 649 × 649 × 649 × 649

= 421.201 × 649 × 649

= 273.359.449 × 649

= 177.410.282.401

[tex] \\ [/tex]

- - - - - - - - - - -

380²

= 380 × 380

= 144.400

[tex]\colorbox{black}{\blue{\boxed{ \green{ \ \rm{ \: \: Answer \: By : \: GelLv4no \: \: }}}}} [/tex]

Penjelasan dengan langkah-langkah:

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

》Soal

649⁴=

380²=

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

》Jawaban

177.410.282.401 ☑144.400 ☑

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

》Penyelesaian

649⁴

= 649×649×649×649

= 421.201×421.201= 177.410.282.401 ☑

380²= 380×380= 144.400 ☑

#koreksi

☆Answer by : Filzamay☆

19. Quiz649⁴=Note:knp disini pada bucin _-_​


Jawaban:

[tex]649 \times 649 \times 649 \times 649 = \\ 1.774103E11[/tex]

Penjelasan dengan langkah-langkah:

maap kalo suka bwner

btw saya liat kalkulator


20. 796-241-23-877-213-41-649-221-401-412-433-302-433-302-311-531 x 0


jawabanny 0 sorry klo salahJawabannya −4063 sorry klo salah..
Kategori matematika